INVASSA INVERSIONES ARIAS SANCHEZ SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Emilio Tuya, 53
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Razón Social INVASSA INVERSIONES ARIAS SANCHEZ SA
CIF A33818659
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Promotora Industrial Y Comercial Arias Sanchez Soc
VINCULACIONES DE INVASSA INVERSIONES ARIAS SANCHEZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVASSA INVERSIONES ARIAS SANCHEZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Torre Manuel Javier | Administrador Solidario | 04/08/2011 | 27/06/2018 |
Promotora Industrial Y Comercial Arias Sanchez Soc | Socio Unico | 22/01/2018 | 27/06/2018 |
Sanchez Mendoza Josefa | Administrador Solidario | 04/08/2011 | 27/06/2018 |
ACTOS BORME DE INVASSA INVERSIONES ARIAS SANCHEZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 222, S 8, H AS 15874, I/A 8 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 222, S 8, H AS 15874, I/A 8 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 222, S 8, H AS 15874, I/A 8 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 222, S 8, H AS 15874, I/A 7 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 222, S 8, H AS 15874, I/A 6 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 221, S 8, H AS 15874, I/A 5 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-33
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-231-33