INVASOR PRODUCCION AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francos Rodriguez, 47
Código Postal 28039
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVASOR PRODUCCION AIE
CIF V76553684
Capital Social 222097.0 Euros
Fecha de Constitución 19/09/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVASOR PRODUCCION AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVASOR PRODUCCION AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Peña Maria Del Pilar | Administrador Solidario | 18/10/2011 | 31/01/2022 |
Benito Peña Maria Del Pilar | Liquidador Solidario | 31/01/2022 | 31/01/2022 |
MORENA FILMS SL | Socio | 07/03/2012 | 31/01/2022 |
MORENA FILMS SL | Socio Miembr | 25/01/2022 | 31/01/2022 |
MORENA FILMS SL | Socio Miembr | 31/12/2021 | 31/01/2022 |
OBRAS Y CONTRATAS AEDES SL | Socio | 07/03/2012 | 31/01/2022 |
Pena Auge Francisco De Borja | Administrador Solidario | 18/10/2011 | 31/01/2022 |
Pena Auge Francisco De Borja | Liquidador Solidario | 31/01/2022 | 31/01/2022 |
VACA FILMS SL | Socio | 07/03/2012 | 31/01/2022 |
VACA FILMS STUDIO SL | Socio Miembr | 31/12/2021 | 31/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVASOR PRODUCCION AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39818 , F 133, S 8, H M 707437, I/A 15 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39818 , F 133, S 8, H M 707437, I/A 15 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39818 , F 133, S 8, H M 707437, I/A 15 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39818 , F 133, S 8, H M 707437, I/A 15 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-28
- Venta de participaciones sociales: El socio Telefonica Studio SL vende a Morena Films SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39818 , F 132, S 8, H M 707437, I/A 14 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-28
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39818 , F 132, S 8, H M 707437, I/A 14 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39818 , F 132, S 8, H M 707437, I/A 14 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-28
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39818 , F 131, S 8, H M 707437, I/A 13 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
- Venta de participaciones sociales: El socio R Cable y Telecomunicaciones Galicia SA vende a Vaca Films Studio SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39818 , F 130, S 8, H M 707437, I/A 12 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-28
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39818 , F 130, S 8, H M 707437, I/A 12 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-28