INTRO VACACIONES 7 SL - EXTINGUIDA
Razón Social INTRO VACACIONES 7 SL
CIF B85630093
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 05/02/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INTRO VACACIONES 7 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTRO VACACIONES 7 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castellanos Ruiz Roberto | Consejero | 16/02/2009 | 15/11/2022 |
Gallego Sampedro Carlos | Presidente | 16/02/2009 | 15/11/2022 |
Gallego Sampedro Carlos | Consejero Delegado | 16/02/2009 | 15/11/2022 |
Gallego Sampedro Carlos | Consejero | 16/02/2009 | 15/11/2022 |
Gallego Sampedro Carlos | Liquidador | 15/11/2022 | 15/11/2022 |
Muñoz Miranda Javier Gonzalo | Secretario | 16/02/2009 | 26/01/2010 |
Muñoz Miranda Javier Gonzalo | Consejero | 16/02/2009 | 26/01/2010 |
Nieto Fontecha Francisco Javier | Consejero | 16/02/2009 | 26/01/2010 |
Peña Colomer Joaquin | Consejero | 16/02/2009 | 26/01/2010 |
ACTOS BORME DE INTRO VACACIONES 7 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26405 , F 169, S 8, H M 475875, I/A 3 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26405 , F 169, S 8, H M 475875, I/A 3 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26405 , F 169, S 8, H M 475875, I/A 3 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26405 , F 169, S 8, H M 475875, I/A 3 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26405 , F 168, S 8, H M 475875, I/A 2 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26405 , F 166, S 8, H M 475875, I/A 1 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-28
Dirección:C/ MEDEA 4 - 4& PLANTA OFICINA E BIS (MADRID)
Comienzo de operaciones:05/02/09
Capital:100.000,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD EXCLUSIVA DE AGENCIA DE VIAJES MINORISTA / MAYORISTA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26405 , F 166, S 8, H M 475875, I/A 1 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-28