INTRENDIA CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 95
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTRENDIA CONSULTING SL
CIF B88118856
Capital Social 7500.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 30/05/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INTRENDIA CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTRENDIA CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blasco Bocigas Pablo | Liquidador Solidario | 14/08/2020 | 14/08/2020 |
Blasco Bocigas Pablo | Administrador Solidario | 20/06/2018 | 14/08/2020 |
Casero Camacho Jose Maria | Liquidador Solidario | 14/08/2020 | 14/08/2020 |
Casero Camacho Jose Maria | Administrador Solidario | 20/06/2018 | 14/08/2020 |
Segura Romano Jorge-ladis | Administrador Solidario | 20/06/2018 | 13/03/2019 |
ACTOS BORME DE INTRENDIA CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37834 , F 172, S 8, H M 673911, I/A 3 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37834 , F 172, S 8, H M 673911, I/A 3 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37834 , F 172, S 8, H M 673911, I/A 3 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37834 , F 172, S 8, H M 673911, I/A 3 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37834 , F 172, S 8, H M 673911, I/A 2 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37834 , F 171, S 8, H M 673911, I/A 1 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA 95 - PLANTA 29 (MADRID)
Comienzo de operaciones:30/05/18
Capital:7.500,00 Euros
Objeto social:Consultoría de empresas, consultoría estratégica, valoración de empresas, activos y tecnologías, formación de directivos, formación financiera, formación comercial, consultoría de fusiones y adquisiciones de empresas, desarrollo de soluciones tecnológicas, intermediación en la compraventa de ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37834 , F 171, S 8, H M 673911, I/A 1 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-28