INTRELEC DEL VALLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Poeta Joan Maragall, 1
Código Postal 08160
Municipio Montmeló
Provincia Barcelona
Razón Social INTRELEC DEL VALLES SL
CIF B62218250
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INTRELEC DEL VALLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTRELEC DEL VALLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buenos Torrus Adrian | Administrador | 29/11/2023 | |
De Miguel Rodriguez Francisco Jose | Liquidador | 29/11/2023 | 29/11/2023 |
De Miguel Rodriguez Francisco Jose | Administrador | 29/11/2023 | |
Sarria Martinez Jorge | Administrador Solidario | 11/11/2010 | 29/11/2023 |
Aguila Garcia Manuel | Administrador Solidario | 11/11/2010 | 18/11/2016 |
ACTOS BORME DE INTRELEC DEL VALLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32554 , F 113, S 8, H B 215203, I/A 7 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32554 , F 113, S 8, H B 215203, I/A 7 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-08
Administrador Solidario
Administrador
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32554 , F 113, S 8, H B 215203, I/A 7 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.18.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32554 , F 113, S 8, H B 215203, I/A 6 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32554 , F 113, S 8, H B 215203, I/A 5 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32554 , F 113, S 8, H B 215203, I/A 4 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08