INTRANET CONSULTING Y SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Almajara, 17
Código Postal 18008
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTRANET CONSULTING Y SERVICIOS SL
CIF B18431668
Capital Social 4086.8 Euros
Actividad Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INTRANET CONSULTING Y SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTRANET CONSULTING Y SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberto Isidro Machado Gallas | Administrador Unico | 07/12/2022 | |
Alberto Isidro Machado Gallas | Liquidador | 07/12/2022 | 07/12/2022 |
Machado Gallas Alberto Isidro | Administrador Unico | 09/08/2018 | 07/12/2022 |
Machado Gallas Alberto Isidro | Apoderado | 08/04/2016 | 07/12/2022 |
Rubio Rubio Maria Teresa | Administrador Unico | 22/02/2018 | 09/08/2018 |
Machado Gallas Alberto Isidro | Administrador Unico | 17/01/2017 | 22/02/2018 |
Rubio Rubio Maria Teresa | Administrador Unico | 08/04/2016 | 17/01/2017 |
Machado Gallas Alberto Isidro | Administrador Unico | 08/04/2016 |
ACTOS BORME DE INTRANET CONSULTING Y SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 152, S 8, H GR 10702, I/A 9 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 152, S 8, H GR 10702, I/A 9 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 152, S 8, H GR 10702, I/A 9 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 152, S 8, H GR 10702, I/A 9 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-18
- Como consc. de la reducción del capital social, quedan amortizadas 4.077 participaciones sociales, nº 51 a 4.127, RENUMERANDOSE las restantes del 1 al 68, asignándose a los socios por su nueva numeración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 152, S 8, H GR 10702, I/A 8 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-18
Capital Anterior: | 249.114,50 | Euros |
Disminución de capital | 245.027,70 | Euros |
Capital Actual: | 4.086,80 | Euros |
Porcentaje: | 98,36 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 152, S 8, H GR 10702, I/A 8 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 152, S 8, H GR 10702, I/A 7 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 152, S 8, H GR 10702, I/A 7 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 151, S 8, H GR 10702, I/A 6 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 151, S 8, H GR 10702, I/A 6 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-18