INTRACAPITAL SL
Dirección social Cl Ferran, 15
Código Postal 08002
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTRACAPITAL SL
CIF B67541235
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 19/11/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INTRACAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTRACAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muñoz Corrales Manuel | Administrador Unico | 21/12/2021 | 07/09/2023 |
Sanchez Garcia Andres | Administrador Unico | 10/11/2021 | 21/12/2021 |
Fraile Alonso Agustin | Administrador Unico | 12/02/2020 | 10/11/2021 |
Martinez Lopez Sergio | Administrador Unico | 02/12/2019 | 12/02/2020 |
ACTOS BORME DE INTRACAPITAL SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47136 , F 185, S 8, H B 542325, I/A 5 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47136 , F 184, S 8, H B 542325, I/A 4 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47136 , F 184, S 8, H B 542325, I/A 4 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO: GESTIO DE PATRIMONI FAMILIA CORRALES,SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47136 , F 184, S 8, H B 542325, I/A 3 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47136 , F 184, S 8, H B 542325, I/A 3 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47136 , F 184, S 8, H B 542325, I/A 3 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-08
- ACTIVIDAD PRINCIPAL: CNAE 4110 PROMOCION INMOBILIARIA. SERVICOS LA COMPRAVENTA E INTERMEDIACION DE TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, LA PROMOCION Y CONSTRUCCION SOBRE LAS MISMAS DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES, SU.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47136 , F 184, S 8, H B 542325, I/A 2 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-08
- CL FERRAN 15 BAJOS (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47136 , F 184, S 8, H B 542325, I/A 2 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: EUROPENDER S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47136 , F 184, S 8, H B 542325, I/A 2 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47136 , F 184, S 8, H B 542325, I/A 2 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-08