INTRA GRUP TRANSMISIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel Servet, 4
Código Postal 28806
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTRA GRUP TRANSMISIONES SL
CIF B61592663
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INTRA GRUP TRANSMISIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTRA GRUP TRANSMISIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberto Metelli | Administrador Mancomunado | 30/07/2020 | 27/12/2021 |
Elia Mazzocco | Apoderado Solidario | 30/07/2020 | 27/12/2021 |
Elia Mazzocco | Administrador Mancomunado | 30/07/2020 | 27/12/2021 |
Mazzocco Elia | Liquidador | 01/06/2021 | 27/12/2021 |
Mazzocco Elia | Administrador Mancomunado | 01/06/2021 | |
Metelli Alberto | Administrador Mancomunado | 01/06/2021 | |
Alberto Metelli | Administrador | 30/07/2020 |
ACTOS BORME DE INTRA GRUP TRANSMISIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40868 , F 103, S 8, H M 724970, I/A 4 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40868 , F 103, S 8, H M 724970, I/A 3 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40868 , F 103, S 8, H M 724970, I/A 3 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40868 , F 103, S 8, H M 724970, I/A 3 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-28
- C/ MIGUEL SERVET 4-6 (ALCALA DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40868 , F 103, S 8, H M 724970, I/A 2 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 16 Y 28 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31837 , F 169, S 8, H B 198114, I/A 7 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-08
Administrador Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31837 , F 169, S 8, H B 198114, I/A 7 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31837 , F 169, S 8, H B 198114, I/A 7 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08