INTERYADIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CEPS, PARCELA 13 - NAVE 10, APARTADO DE CORREO
Municipio Calonge i Sant Antoni
Provincia Girona
Razón Social INTERYADIS SL
CIF B17673864
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- INTERYADIS SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Emile Jose Jules Fontanils Clos
Propietario EMIJEPS HOLDING SL
VINCULACIONES DE INTERYADIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERYADIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominique Herrerias | Consejero | 02/03/2011 | 10/11/2011 |
EMIJEPS HOLDING SL | Socio Unico | 13/07/2011 | 10/11/2011 |
Emile Jose Jules Fontanils Clos | Presidente | 02/03/2011 | 10/11/2011 |
Emile Jose Jules Fontanils Clos | Consejero Delegado | 02/03/2011 | 10/11/2011 |
Emile Jose Jules Fontanils Clos | Consejero | 02/03/2011 | 10/11/2011 |
Florence Dominique Herrerias | Secretario | 02/03/2011 | 10/11/2011 |
Florence Dominique Herrerias | Consejero | 02/03/2011 | 10/11/2011 |
ACTOS BORME DE INTERYADIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1725 , F 115, S 8, H GI 28811, I/A 9 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1725 , F 115, S 8, H GI 28811, I/A 9 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1725 , F 115, S 8, H GI 28811, I/A 8 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-17
Empresa: INTERYADIS SA
- El cargo de miembro del órgano de administración pasa a tener una duración indefinida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1725 , F 112, S 8, H GI 28811, I/A 7 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-17
Empresa: INTERYADIS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1725 , F 112, S 8, H GI 28811, I/A 7 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-17
Empresa: INTERYADIS SA
- Denominación y forma adoptada: INTERYADIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1725 , F 112, S 8, H GI 28811, I/A 7 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-17
Empresa: INTERYADIS SA
- ARTICULO 28º.- Para ser administrador no será necesario seraccionista. Serán nombrados por la Junta General por plazo de SEIS años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos por periodos de igual duración. No podran ser administradores quienes se hallen incursos en causa legal de incapacidad o
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1725 , F 112, S 8, H GI 28811, I/A 6 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-17
Empresa: INTERYADIS SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1725 , F 112, S 8, H GI 28811, I/A 6 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-17
Empresa: INTERYADIS SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-176-17