INTERVENCION FINANCIERA COMERCIAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ibaizabal, 57
Código Postal 48960
Municipio Galdakao
Provincia Bizkaia
Razón Social INTERVENCION FINANCIERA COMERCIAL SA
CIF A48089528
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA SL
Propietario NORINVEST IBERIA SL
VINCULACIONES DE INTERVENCION FINANCIERA COMERCIAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERVENCION FINANCIERA COMERCIAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buces Calvo Patxi | Apoderado | 01/03/2013 | 13/10/2014 |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA SL | Administrador Unico | 07/10/2013 | 13/10/2014 |
De Toro Rodriguez Eduardo | Apoderado | 01/03/2013 | 13/10/2014 |
Lanzagorta Casans Jose Miguel | Apoderado | 01/03/2013 | 13/10/2014 |
NORINVEST IBERIA SL | Socio Unico | 28/02/2014 | 13/10/2014 |
Santos Fernandez Antonio | Apoderado | 25/02/2014 | 13/10/2014 |
Libano Perez Ullibarri Alfonso | Administrador Unico | 07/10/2013 | |
Gomez Barbacil Vicente | Apoderado | 01/03/2013 | |
Lanzagorta Martinez De Morentin Jose Miguel | Apoderado | 01/03/2013 |
ACTOS BORME DE INTERVENCION FINANCIERA COMERCIAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 190, S 8, H BI 2214,A , I/ 25 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 190, S 8, H BI 2214,A , I/ 25 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-48
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 190, S 8, H BI 2214,A , I/ 24 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 189, S 8, H BI 2214,A , I/ 23 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 189, S 8, H BI 2214,A , I/ 21 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 189, S 8, H BI 2214,A , I/ 21 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-48
- C/ IBAIZABAL 57 (GALDAKAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 189, S 8, H BI 2214,A , I/ 20 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 187, S 8, H BI 2214,A , I/ 19 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 187, S 8, H BI 2214,A , I/ 18 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-48