INTERVAZCARA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Hormigueras, 125
Código Postal 28031
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTERVAZCARA SL
CIF B88242359
Capital Social 50000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/11/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INTERVAZCARA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERVAZCARA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casanova Martinez Jose Luis | Liquidador | 23/08/2021 | 23/08/2021 |
Casanova Martinez Jose Luis | Administrador Unico | 27/11/2018 | 23/08/2021 |
Vazquez Rincon Javier | Apoderado | 27/11/2018 | 23/08/2021 |
ACTOS BORME DE INTERVAZCARA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38420 , F 36, S 8, H M 683464, I/A 4 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38420 , F 36, S 8, H M 683464, I/A 4 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38420 , F 36, S 8, H M 683464, I/A 4 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38420 , F 36, S 8, H M 683464, I/A 4 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38420 , F 36, S 8, H M 683464, I/A 4 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
- La explotación de todo tipo de negocios o establecimientos del ramo de la hostelería, tales como restaurantes, bares, cafeterías, puestos de comidas, hoteles u otros establecimientos similares, así como servicios de catering, ya sea mediante gestión directa o en régimen de concesiones otorgadas por
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38420 , F 35, S 8, H M 683464, I/A 3 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 47.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 50.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.566,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38420 , F 35, S 8, H M 683464, I/A 3 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38420 , F 34, S 8, H M 683464, I/A 2 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38420 , F 30, S 8, H M 683464, I/A 1 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Dirección:CMNO DE HORMIGUERAS, NUMERO 125 (MADRID)
Comienzo de operaciones:16/11/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La producción, cultivo, preparación, comercialización, importación, exportación y selección de todo tipo de productos agrícolas, ganaderos, cinegéticos y toda clase de semillas, abonos y fertilizantes, así como toda clase de bebidas, productos energéticos, dulces, aperitivos, batidos, zumos y boller
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38420 , F 30, S 8, H M 683464, I/A 1 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28