INTERNOVA VIVIENDA JOVEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hermosilla, 8
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTERNOVA VIVIENDA JOVEN SL
CIF B84616622
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 30/01/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INTERNOVA VIVIENDA JOVEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERNOVA VIVIENDA JOVEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Rodriguez Cesar Guillermo | Liquidador | 10/12/2018 | 25/04/2022 |
Benavides Grases Alfonso | Apoderado Solidario | 25/09/2014 | 25/04/2022 |
Berral Zurita Andres | Apoderado Solidario | 25/09/2014 | 25/04/2022 |
Bossy Jean Francois | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/10/2014 | 25/04/2022 |
Bossy Jean Francois | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/11/2015 | 25/04/2022 |
Carrasco Diaz Guillermo | Apoderado | 06/07/2015 | 25/04/2022 |
Davies Simon | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/10/2014 | 25/04/2022 |
Davies Simon David Austin | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/11/2015 | 25/04/2022 |
De Pablo Repes Xabier Mariano | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/03/2015 | 25/04/2022 |
De Pablo Repes Xabier Mariano | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/11/2015 | 25/04/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INTERNOVA VIVIENDA JOVEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22403 , F 219, S 8, H M 400163, I/A 23 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22403 , F 219, S 8, H M 400163, I/A 22 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22403 , F 219, S 8, H M 400163, I/A 22 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22403 , F 219, S 8, H M 400163, I/A 22 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
- C/ HERMOSILLA 8 1 D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22403 , F 218, S 8, H M 400163, I/A 21 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22403 , F 218, S 8, H M 400163, I/A 21 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22403 , F 218, S 8, H M 400163, I/A 21 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22403 , F 217, S 8, H M 400163, I/A 20 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22403 , F 217, S 8, H M 400163, I/A 19 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22403 , F 217, S 8, H M 400163, I/A 19 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-28