INTERNET SECURITY SYSTEMS & INFRASTRUCTURES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza de la Fuensanta, 5
Código Postal 28934
Municipio Móstoles
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTERNET SECURITY SYSTEMS & INFRASTRUCTURES SL
CIF B83584938
Actividad Ensayos y análisis técnicos
Fecha de Constitución 06/03/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INTERNET SECURITY SYSTEMS & INFRASTRUCTURES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERNET SECURITY SYSTEMS & INFRASTRUCTURES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Merino Rubin De Celis Beatriz | Apoderado Mancomunado | 02/08/2012 | |
Sanz De Pablos Luis Miguel | Liquidador Solidario | 02/08/2012 | 02/08/2012 |
Sanz De Pablos Luis Miguel | Administrador Solidario | 03/03/2011 | 02/08/2012 |
Tolin Del Castillo Crisitina | Apoderado Mancomunado | 02/08/2012 | |
Tolin Del Castillo Cristina | Liquidador Solidario | 02/08/2012 | 02/08/2012 |
Tolin Del Castillo Cristina | Administrador Solidario | 03/03/2011 | 02/08/2012 |
Blasco Hidalgo Francisco | Secretario | 03/03/2011 | |
Parajon Gonzalez Jose Maria | Consejero | 03/03/2011 | |
Roso Lucena Delgado Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 03/03/2011 | |
Roso Lucena Delgado Manuel | Consejero | 03/03/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INTERNET SECURITY SYSTEMS & INFRASTRUCTURES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18729 , F 96, S 8, H M 326310, I/A 4 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18729 , F 96, S 8, H M 326310, I/A 4 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18729 , F 96, S 8, H M 326310, I/A 4 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18729 , F 96, S 8, H M 326310, I/A 4 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18729 , F 96, S 8, H M 326310, I/A 4 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-57-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-57-28
- PLAZA DE LA FUENSANTA 5 (MOSTOLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18729 , F 95, S 8, H M 326310, I/A 3 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18729 , F 95, S 8, H M 326310, I/A 3 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18729 , F 95, S 8, H M 326310, I/A 3 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-28