INTERNATIONAL SKIN TRADE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rosella, 9
Código Postal 08035
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTERNATIONAL SKIN TRADE SL
CIF B62827670
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INTERNATIONAL SKIN TRADE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERNATIONAL SKIN TRADE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Gorriz Joaquin | Secretario | 19/02/2009 | 27/11/2009 |
Gonzalez Gorriz Joaquin | Consejero | 19/02/2009 | 27/11/2009 |
Gonzalez Gorriz Joaquin | Consejero Delegado | 19/02/2009 | 27/11/2009 |
Martin Martinez Jose Antonio | Consejero | 19/02/2009 | 27/11/2009 |
PALAU PALLARES JOAQUIN | Administrador Unico | 27/11/2009 | 27/11/2009 |
PALAU PALLARES JOAQUIN | Liquidador | 27/11/2009 | 27/11/2009 |
Rodriguez Martin Jose Antonio | Presidente | 19/02/2009 | 27/11/2009 |
Rodriguez Martin Jose Antonio | Consejero | 19/02/2009 | 27/11/2009 |
Martin Martinez Jose Antonio | Vicepresidente | 19/02/2009 | |
Poquet Galceran Josep | Secretario | 19/02/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INTERNATIONAL SKIN TRADE SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-72-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34739 , F 125, S 8, H B 248479, I/A 6 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34739 , F 125, S 8, H B 248479, I/A 6 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34739 , F 125, S 8, H B 248479, I/A 6 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-08
- CL ROSELL Num.9 P.BJ (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34739 , F 123, S 8, H B 248479, I/A 5 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL,SOCIO UNICO:"DON JOAQUIN PALAU PALLARES"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34739 , F 123, S 8, H B 248479, I/A 5 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.8,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Y 23.- MODIFICACIONEN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34739 , F 123, S 8, H B 248479, I/A 5 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34739 , F 123, S 8, H B 248479, I/A 5 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34739 , F 123, S 8, H B 248479, I/A 5 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08