INTERNATIONAL PUBLIC ART SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orfila, 5
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INTERNATIONAL PUBLIC ART SPAIN SL
CIF B83154146
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INTERNATIONAL PUBLIC ART SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERNATIONAL PUBLIC ART SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barthe Bonnin Marie Anne | Administrador Mancomunado | 18/11/2021 | 28/02/2023 |
Herrera Ottino Belen | Apoderado | 08/11/2016 | 28/02/2023 |
Rubiño Mira Nieves | Administrador Mancomunado | 18/11/2021 | 28/02/2023 |
Levai Pierre | Administrador Unico | 18/11/2021 | |
Misert Campos Nuria | Apoderado | 04/08/2011 | 07/11/2016 |
Cortes Rivas Cristina | Apoderado Mancomunado | 28/07/2011 | |
Misert Campos Nuria | Apoderado Mancomunado | 28/07/2011 |
ACTOS BORME DE INTERNATIONAL PUBLIC ART SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35026 , F 145, S 8, H M 297457, I/A 12 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35026 , F 145, S 8, H M 297457, I/A 12 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35026 , F 144, S 8, H M 297457, I/A 10 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35026 , F 144, S 8, H M 297457, I/A 10 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35026 , F 144, S 8, H M 297457, I/A 10 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35026 , F 144, S 8, H M 297457, I/A 9 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17340 , F 72, S 8, H M 297457, I/A 8 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17340 , F 71, S 8, H M 297457, I/A 7 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17340 , F 71, S 8, H M 297457, I/A 6 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-28