INTERNATIONAL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Aldamar, 5
Código Postal 20003
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social INTERNATIONAL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT ESPAÑA SA
CIF A62491428
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INTERNATIONAL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERNATIONAL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amilibia Fernandez Maria | Liquidador | 28/07/2016 | 07/02/2017 |
Amilibia Fernandez Maria | Apoderado | 11/11/2010 | 07/02/2017 |
Sexmilo Ayesa Fernando Alberto | Apoderado | 28/07/2016 | 07/02/2017 |
Amilibia Fernandez Maria | Administrador Unico | 01/04/2014 | 28/07/2016 |
Alberto Ceriani Giulio | Secretario | 01/04/2014 | |
Alberto Ceriani Giulio | Consejero | 01/04/2014 | |
Amilibia Fernandez Jose Ramon | Consejero | 01/04/2014 | |
Espinosa Jairo Alberto | Presidente | 01/04/2014 | |
Espinosa Jairo Alberto | Consejero | 01/04/2014 |
ACTOS BORME DE INTERNATIONAL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 65, S 8, H SS 33003, I/A 6 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 65, S 8, H SS 33003, I/A 6 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 65, S 8, H SS 33003, I/A 5 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 65, S 8, H SS 33003, I/A 5 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 65, S 8, H SS 33003, I/A 5 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 65, S 8, H SS 33003, I/A 4 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-20
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 65, S 8, H SS 33003, I/A 3 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 65, S 8, H SS 33003, I/A 3 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-20
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 65, S 8, H SS 33003, I/A 3 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-20
- C/ ALDAMAR, 5 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 57, S 8, H SS 33003, I/A 1 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-20