INTERNATIONAL LOGISTIC AND TRADE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Peatonal Punta de Anaga, S/N
Código Postal 35627
Municipio Pájara
Provincia Las Palmas
Razón Social INTERNATIONAL LOGISTIC AND TRADE SL
CIF B76215722
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Construcción de carreteras y autopistas
Fecha de Constitución 18/02/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INTERNATIONAL LOGISTIC AND TRADE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERNATIONAL LOGISTIC AND TRADE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brito Hernandez Juan Manuel | Administrador Mancomunado | 10/10/2019 | 19/11/2020 |
Brito Hernandez Juan Manuel | Liquidador Mancomunado | 19/11/2020 | 19/11/2020 |
Ojeda Fernandez Pedro San Ramon | Administrador Mancomunado | 10/10/2019 | 19/11/2020 |
Ojeda Fernandez Pedro San Ramon | Liquidador Mancomunado | 19/11/2020 | 19/11/2020 |
Ojeda Fernandez Pedro De San Ramon | Administrador Unico | 06/03/2015 | 10/10/2019 |
ACTOS BORME DE INTERNATIONAL LOGISTIC AND TRADE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 97, S 8, H IF 7488, I/A 3 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 97, S 8, H IF 7488, I/A 3 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-35
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 97, S 8, H IF 7488, I/A 3 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 97, S 8, H IF 7488, I/A 3 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-35
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 96, S 8, H IF 7488, I/A 2 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 96, S 8, H IF 7488, I/A 2 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 96, S 8, H IF 7488, I/A 2 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 94, S 8, H IF 7488, I/A 1 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-35
Dirección:C/ PEATONAL PUNTA DE ANAGA S/N 2 B - LA LAJITA (PAJARA)
Comienzo de operaciones:18/02/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Construcción de carreteras y autopistas CNAE 4211
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 94, S 8, H IF 7488, I/A 1 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-35