INTERNATIONAL HERITAGE RESTORATION GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 157
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTERNATIONAL HERITAGE RESTORATION GROUP SL
CIF B86357811
Capital Social 192000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/12/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INTERNATIONAL HERITAGE RESTORATION GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERNATIONAL HERITAGE RESTORATION GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abreu Sanchez Alfonso Javier | Consejero Delegado Solidario | 01/08/2014 | 08/02/2023 |
Abreu Sanchez Alfonso Javier | Consejero | 29/12/2011 | 08/02/2023 |
Abreu Sanchez Alfonso Javier | Liquidador Mancomunado | 08/02/2023 | 08/02/2023 |
Abreu Sanchez Candido Manuel | Consejero Delegado Solidario | 01/08/2014 | 08/02/2023 |
Abreu Sanchez Candido Manuel | Consejero | 29/12/2011 | 08/02/2023 |
Abreu Sanchez Candido Manuel | Liquidador Mancomunado | 08/02/2023 | 08/02/2023 |
Dominguez Aguilera Maria Jose | Consejero Delegado Solidario | 01/08/2014 | 08/02/2023 |
Dominguez Aguilera Maria Jose | Consejero | 29/12/2011 | 08/02/2023 |
Dominguez Aguilera Maria Jose | Liquidador Mancomunado | 08/02/2023 | 08/02/2023 |
Ramirez Gomez-ojeo Carlos | Liquidador Mancomunado | 08/02/2023 | 08/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INTERNATIONAL HERITAGE RESTORATION GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 145, S 8, H M 529940, I/A 8 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 145, S 8, H M 529940, I/A 8 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 145, S 8, H M 529940, I/A 8 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 145, S 8, H M 529940, I/A 8 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Capital Anterior: | 200.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 8.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 192.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 145, S 8, H M 529940, I/A 7 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 144, S 8, H M 529940, I/A 6 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 144, S 8, H M 529940, I/A 6 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 144, S 8, H M 529940, I/A 6 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 143, S 8, H M 529940, I/A 5 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 143, S 8, H M 529940, I/A 5 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-28