INTERNATIONAL ELECTRONICS SA - EXTINGUIDA
Dirección social C/ PINTORES , PARCELA 7, DEL POLIGONO INDUSTRIAL U
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Razón Social INTERNATIONAL ELECTRONICS SA
CIF A78036936
Actividad Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos
Fecha de Constitución 23/04/1985
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INTERNATIONAL ELECTRONICS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERNATIONAL ELECTRONICS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mañueco Del Hoyo Javier Jose | Administrador Solidario | 22/01/2018 | 27/01/2021 |
Mañueco Del Hoyo Javier Jose | Liquidador Solidario | 27/01/2021 | 27/01/2021 |
Martin Hurtado Juan Luis | Administrador Solidario | 22/01/2018 | 27/01/2021 |
Martin Hurtado Juan Luis | Liquidador Solidario | 27/01/2021 | 27/01/2021 |
ACISA AUDITORES & ASESORES SL | Auditor | 26/08/2010 | 25/01/2019 |
Del Hoyo Berriatua Nieves | Administrador Unico | 29/04/2016 | 22/01/2018 |
Mañueco Santurtun Carlos | Administrador Unico | 05/06/2014 | 29/04/2016 |
ACTOS BORME DE INTERNATIONAL ELECTRONICS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20628 , F 196, S 8, H M 93464, I/A 26 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20628 , F 196, S 8, H M 93464, I/A 26 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20628 , F 196, S 8, H M 93464, I/A 26 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20628 , F 196, S 8, H M 93464, I/A 26 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20628 , F 196, S 8, H M 93464, I/A 25 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
- C/ PINTORES , PARCELA 7, DEL POLIGONO INDUSTRIAL U (ALCORCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20628 , F 195, S 8, H M 93464, I/A 24 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
- Artículo de los estatutos: - 27. Organización y de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20628 , F 195, S 8, H M 93464, I/A 24 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Transmisión de acciones, art 10 Adquisión preferente, Art 15 Administración de la sociedad; Art 17 Clase de juntas ; Art 34 Contabilidad; Art 37 Disolución de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20628 , F 195, S 8, H M 93464, I/A 24 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20628 , F 195, S 8, H M 93464, I/A 24 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20628 , F 195, S 8, H M 93464, I/A 24 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28