INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTANCY PULL SL - EXTINGUIDA
Dirección social CALLE Obispo Sanchez de Castro, 4
Código Postal 39008
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Razón Social INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTANCY PULL SL
CIF B39730718
Capital Social 25050.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 25/06/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTANCY PULL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTANCY PULL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Garcia Luis Israel | Liquidador Unico | 12/06/2014 | 12/06/2014 |
Garcia Garcia Luis Israel | Apoderado Solidario | 29/12/2011 | 12/06/2014 |
Garcia Garcia Luis Israel | Administrador Mancomunado | 05/07/2010 | 12/06/2014 |
Merlos Singla Jordi | Apoderado Solidario | 29/12/2011 | 12/06/2014 |
Merlos Singla Jordi | Administrador Mancomunado | 05/07/2010 | 12/06/2014 |
Pallas Moreno Sergio | Apoderado Solidario | 29/12/2011 | 12/06/2014 |
Pallas Moreno Sergio | Administrador Mancomunado | 05/07/2010 | 12/06/2014 |
Trapero Miguel Susana | Administrador Mancomunado | 05/07/2010 | 12/06/2014 |
Vazquez Macias Alejandro | Administrador Mancomunado | 05/07/2010 | 12/06/2014 |
Vazquez Macias Alejandro | Apoderado | 09/07/2010 | 12/06/2014 |
ACTOS BORME DE INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTANCY PULL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1024 , F 14, S 8, H S 21902, I/A 6 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1024 , F 14, S 8, H S 21902, I/A 6 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1024 , F 14, S 8, H S 21902, I/A 6 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1024 , F 14, S 8, H S 21902, I/A 6 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1024 , F 14, S 8, H S 21902, I/A 6 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-39
- Suscripción, adquisición, posesión y enajenación de cualesquiera valores mobiliarios de renta fija o variables, y de participaciones en todo tipo de entidades residentes o no en territorio español, únicamente por cuenta propia. En ningún caso puede llevar a cabo actividades propias de instituciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 24, S 8, H S 21902, I/A 5 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-39
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 24, S 8, H S 21902, I/A 4 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-39
Capital Anterior: | 3.050,00 | Euros |
Aumento de capital: | 22.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 25.050,00 | Euros |
Porcentaje: | 721,31 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 24, S 8, H S 21902, I/A 3 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-39
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 23, S 8, H S 21902, I/A 2 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-39