INTERNATIONAL BIOZONE WORLD SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR PADRIÑAN- AUGUSTA SPA RESORT 25
Municipio Sanxenxo
Provincia Pontevedra
Razón Social INTERNATIONAL BIOZONE WORLD SL
CIF B94009586
Capital Social 15000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/09/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario HISPANIA TRUST ENTERPRISE SL
VINCULACIONES DE INTERNATIONAL BIOZONE WORLD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERNATIONAL BIOZONE WORLD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HISPANIA TRUST ENTERPRISE SL | Socio Unico | 04/08/2015 | 25/06/2018 |
Otero Otero Jose Manuel | Administrador Unico | 04/08/2015 | 25/06/2018 |
Otero Otero Jose Manuel | Liquidador | 25/06/2018 | 25/06/2018 |
Otero Otero Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 19/11/2009 | 04/08/2015 |
Perez Olmedo Juan Carlos | Administrador Mancomunado | 19/11/2009 | 04/08/2015 |
ACTOS BORME DE INTERNATIONAL BIOZONE WORLD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3586, L 3586, F 157, S 8, H PO 48658, I/A 3 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3586, L 3586, F 157, S 8, H PO 48658, I/A 3 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3586, L 3586, F 157, S 8, H PO 48658, I/A 3 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3586, L 3586, F 157, S 8, H PO 48658, I/A 3 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-36
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3586, L 3586, F 157, S 8, H PO 48658, I/A 2 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3586, L 3586, F 157, S 8, H PO 48658, I/A 2 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3586, L 3586, F 157, S 8, H PO 48658, I/A 2 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3586, L 3586, F 157, S 8, H PO 48658, I/A 2 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-200-36
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-230-36