INTERNACIONAL SARATIR SLL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gaztainondo Kalea, 5
Código Postal 20301
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social INTERNACIONAL SARATIR SLL
CIF B20605697
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INTERNACIONAL SARATIR SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERNACIONAL SARATIR SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvo Aguado Maria Angeles | Apoderado | 22/07/2010 | 08/05/2014 |
Molina Alvarez Angel | Administrador Solidario | 19/12/2013 | 08/05/2014 |
Molina Alvarez Angel | Liquidador Solidario | 08/05/2014 | 08/05/2014 |
Rey Quintela Jose-manuel | Administrador Solidario | 19/12/2013 | 08/05/2014 |
Rey Quintela Jose-manuel | Liquidador Solidario | 08/05/2014 | 08/05/2014 |
Rodrigues Mendonca Rico Luis-miguel | Liquidador Solidario | 08/05/2014 | 08/05/2014 |
Rodrigues Mendonca Rico Luis-miguel | Administrador Solidario | 24/06/2011 | 08/05/2014 |
Cincunegui Aviles Modesto | Administrador Solidario | 24/06/2011 | 19/12/2013 |
Gonzalez Rivero Jose-manuel | Administrador Solidario | 24/06/2011 |
ACTOS BORME DE INTERNACIONAL SARATIR SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1686 , F 202, S 8, H SS 13951, I/A 8 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1686 , F 202, S 8, H SS 13951, I/A 8 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1686 , F 202, S 8, H SS 13951, I/A 8 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-20
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1686 , F 202, S 8, H SS 13951, I/A 8 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1686 , F 201, S 8, H SS 13951, I/A 7 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1686 , F 201, S 8, H SS 13951, I/A 7 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-20
- C/ GAZTAINONDO, 5.- (IRUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1686 , F 201, S 8, H SS 13951, I/A 6 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-161-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1686 , F 201, S 8, H SS 13951, I/A 5 (24/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1686 , F 201, S 8, H SS 13951, I/A 5 (24/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-20