INTERNACIONAL ATLANTICA SA - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR FORMARIS S/N
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Razón Social INTERNACIONAL ATLANTICA SA
CIF A36007193
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Touriñan Muiño Maria Jesus
Propietario FINPATRIMONIAL SL
VINCULACIONES DE INTERNACIONAL ATLANTICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERNACIONAL ATLANTICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aller Garcia Ramon Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/03/2009 | 16/09/2013 |
Aller Rodriguez Domingo Enrique | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/03/2009 | 16/09/2013 |
Aller Rodriguez Domingo Enrique | Apoderado Mancomunado | 13/03/2009 | 16/09/2013 |
Brenlla Canosa Jesus | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/02/2011 | 16/09/2013 |
FINPATRIMONIAL SL | Socio Unico | 13/03/2009 | 16/09/2013 |
Garcia Baliña Santiago Victor | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/03/2009 | 16/09/2013 |
Garcia Baliña Santiago Victor | Apoderado Mancomunado | 13/03/2009 | 16/09/2013 |
Garcia Gesto Maria Pilar | Consejero | 25/02/2011 | 16/09/2013 |
Garcia Muela Manuel Jaime | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/12/2012 | 16/09/2013 |
Garcia Valiño Santiago Victor | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/03/2009 | 16/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INTERNACIONAL ATLANTICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 121, S 8, H SC 44302, I/A 11 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 121, S 8, H SC 44302, I/A 11 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48 , F 121, S 8, H SC 44302, I/A 10 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 120, S 8, H SC 44302, I/A 9 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 120, S 8, H SC 44302, I/A 8 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-138-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 118, S 8, H SC 44302, I/A 7 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-15
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 117, S 8, H SC 44302, I/A 6 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-15
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 117, S 8, H SC 44302, I/A 6 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 117, S 8, H SC 44302, I/A 5 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-15