INTERNACIONAL ANTONIO MIRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Mare de Deu de Montserrat, 43
Código Postal 08970
Municipio Sant Joan Despí
Provincia Barcelona
Razón Social INTERNACIONAL ANTONIO MIRO SL
CIF B59187336
Actividad Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por los derechos de autor
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Nassia Arquero Christian
VINCULACIONES DE INTERNACIONAL ANTONIO MIRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERNACIONAL ANTONIO MIRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arquero Fernandez Andrea | Consejero | 13/04/2010 | 07/12/2010 |
Nassia Arquero Christian | Presidente | 13/04/2010 | 07/12/2010 |
Gutierrez Lopez Purificacion | Consejero | 13/04/2010 | |
Miro Tinto Antonio | Presidente | 13/04/2010 | |
Miro Tinto Antonio | Consejero | 13/04/2010 |
ACTOS BORME DE INTERNACIONAL ANTONIO MIRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20764 , F 186, S 8, H B 11901, I/A 13 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20764 , F 186, S 8, H B 11901, I/A 12 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20764 , F 186, S 8, H B 11901, I/A 12 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20764 , F 185, S 8, H B 11901, I/A 11 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-72-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-32-08