INTERMEDIACION Y FOMENTO DE TRANSACCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 22
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INTERMEDIACION Y FOMENTO DE TRANSACCIONES SL
CIF B85531812
Capital Social 110000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 25/09/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INTERMEDIACION Y FOMENTO DE TRANSACCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERMEDIACION Y FOMENTO DE TRANSACCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hatchwell Altaras David | Administrador Solidario | 25/05/2015 | 27/06/2024 |
Hatchwell Altaras Philip | Administrador Solidario | 21/06/2024 | 27/06/2024 |
Hatchwell Altaras Philip | Liquidador | 27/06/2024 | 27/06/2024 |
Toledano Edery Estefano Sam | Apoderado | 19/02/2018 | 27/06/2024 |
Pruschy Haymoz Jacobo Javier | Administrador Solidario | 25/05/2015 | 21/06/2024 |
Ballesteros Pozanco Jose Manuel | Apoderado | 19/02/2018 | 22/08/2022 |
Hatchwell Altaras David | Administrador Unico | 11/01/2011 | 25/05/2015 |
Gomez Parra Francisco Javier | Administrador Unico | 11/01/2011 |
ACTOS BORME DE INTERMEDIACION Y FOMENTO DE TRANSACCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 470204, I/A 7 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 470204, I/A 7 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 470204, I/A 7 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 470204, I/A 7 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 470204, I/A 6 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 470204, I/A 6 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26084 , F 73, S 8, H M 470204, I/A 5 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26084 , F 73, S 8, H M 470204, I/A 4 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-28
- LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26084 , F 72, S 8, H M 470204, I/A 3 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26084 , F 72, S 8, H M 470204, I/A 3 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28