INTERMED LOGISTICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Doctor Lluch, 24
Código Postal 46011
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTERMED LOGISTICS SL
CIF B54163092
Capital Social 12200.0 Euros
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Fecha de Constitución 18/09/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario TRANSPORTES SALOM SA
VINCULACIONES DE INTERMED LOGISTICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERMED LOGISTICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Salom Mengual Maria Lourdes | Administrador Unico | 18/02/2010 | 26/05/2023 |
Salom Mengual Maria Lourdes | Liquidador Unico | 26/05/2023 | 26/05/2023 |
TRANSPORTES SALOM SA | Socio Unico | 08/11/2016 | 26/05/2023 |
Mira Chorro Francisco Antonio | Administrador Unico | 18/02/2010 |
ACTOS BORME DE INTERMED LOGISTICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9152, L 6435, F 3, S 8, H V 137805, I/A 4 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9152, L 6435, F 3, S 8, H V 137805, I/A 4 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9152, L 6435, F 3, S 8, H V 137805, I/A 4 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9152, L 6435, F 3, S 8, H V 137805, I/A 4 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9152, L 6435, F 3, S 8, H V 137805, I/A 4 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-46
Capital Anterior: | 61.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 48.800,00 | Euros |
Capital Actual: | 12.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 80,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9152, L 6435, F 2, S 8, H V 137805, I/A 3 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9152, L 6435, F 2, S 8, H V 137805, I/A 3 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-46
- C/ DOCTOR LLUCH 24 B (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9152, L 6435, F 2, S 8, H V 137805, I/A 2 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-46
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 5º. Capital social y participaciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3104 , F 193, S 8, H A 101950, I/A 3 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3104 , F 193, S 8, H A 101950, I/A 3 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-03