INTERLLAMADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Huertas, 33
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INTERLLAMADA SL
CIF B83589747
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Fecha de Constitución 01/04/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INTERLLAMADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERLLAMADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arechabala Viñamata Luis Augusto | Administrador Solidario | 06/05/2011 | 09/02/2024 |
Arechabala Viñamata Marta Maria | Administrador Solidario | 06/05/2011 | 09/02/2024 |
Arechabala Viñamata Marta Maria | Apoderado | 30/11/2010 | 09/02/2024 |
Arechabala Viñamata Marta Maria | Liquidador | 09/02/2024 | 09/02/2024 |
Arechabala Viñamata Luis Augusto | Administrador Unico | 24/06/2009 | 06/05/2011 |
Viñamata Martorell Maria Soledad | Administrador Unico | 24/06/2009 |
ACTOS BORME DE INTERLLAMADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18706 , F 215, S 8, H M 325789, I/A 14 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18706 , F 215, S 8, H M 325789, I/A 14 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18706 , F 215, S 8, H M 325789, I/A 14 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-28
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18706 , F 215, S 8, H M 325789, I/A 14 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-28
- Otras modificaciones estatutarias: - Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18706 , F 215, S 8, H M 325789, I/A 13 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-198-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18706 , F 215, S 8, H M 325789, I/A 12 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18706 , F 215, S 8, H M 325789, I/A 12 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18706 , F 215, S 8, H M 325789, I/A 12 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-27-28