INTERLAND MAJADAHONDA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Abetos, 42
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTERLAND MAJADAHONDA SA
CIF A78361615
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INTERLAND MAJADAHONDA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERLAND MAJADAHONDA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fuster Cavestany Maria | Liquidador | 05/10/2020 | 29/04/2022 |
Cavestany Pardo-valcarce Maria Gracia | Administrador Unico | 01/10/2020 | 05/10/2020 |
Fuster Cavestany Maria | Administrador Unico | 05/10/2020 | 05/10/2020 |
Cavestany Pardo-valcarce Maria Gracia | Administrador Unico | 30/09/2020 | 01/10/2020 |
Fuster Cavestany Pablo | Administrador Unico | 30/09/2020 |
ACTOS BORME DE INTERLAND MAJADAHONDA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9733 , F 5, S 8, H M 156386, I/A 10 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9733 , F 5, S 8, H M 156386, I/A 9 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9733 , F 5, S 8, H M 156386, I/A 9 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9733 , F 5, S 8, H M 156386, I/A 9 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
- C/ ABETOS 42 - URBANIZACION MONTECLARO (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9733 , F 4, S 8, H M 156386, I/A 8 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9733 , F 4, S 8, H M 156386, I/A 7 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9733 , F 4, S 8, H M 156386, I/A 7 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9733 , F 4, S 8, H M 156386, I/A 6 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9733 , F 4, S 8, H M 156386, I/A 6 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9733 , F 4, S 8, H M 156386, I/A 5 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-28