INTERGAMES CONSULTING SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Parc Tecnologic, 3
Código Postal 08290
Municipio Cerdanyola del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTERGAMES CONSULTING SA
CIF A66436346
Capital Social 120000.0 Euros
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Fecha de Constitución 22/12/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INTERGAMES CONSULTING SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERGAMES CONSULTING SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carreras Pallares Josep | Consejero | 09/03/2015 | 13/01/2017 |
Carreras Pallares Josep | Apoderado Solidario | 28/04/2015 | 13/01/2017 |
Carreras Pallares Josep | Liquidador | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
Ciaran Kilmurry | Consejero | 28/04/2015 | 13/01/2017 |
Ciaran Kilmurry | Liquidador | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
Muyo Marina Jose | Secretario No Consejero | 28/04/2015 | 13/01/2017 |
Muyo Marina Jose | Apoderado Solidario | 28/04/2015 | 13/01/2017 |
Riera Mendoza Jaime | Consejero | 09/03/2015 | 13/01/2017 |
Riera Mendoza Jaime | Apoderado Solidario | 28/04/2015 | 13/01/2017 |
Riera Mendoza Jaime | Liquidador | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INTERGAMES CONSULTING SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44712 , F 14, S 8, H B 464189, I/A 3 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44712 , F 14, S 8, H B 464189, I/A 3 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44712 , F 14, S 8, H B 464189, I/A 3 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-08
Apoderado Solidario
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44712 , F 13, S 8, H B 464189, I/A 2 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44712 , F 13, S 8, H B 464189, I/A 2 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44712 , F 11, S 8, H B 464189, I/A 1 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-08
Dirección:AV PARC TECNOLOGIC NUM.3 (CERDANYOLA DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:22/12/14
Objeto social:LA REALIZACION DE L:EXPLOTACION,OPERACION,INSTALACION,COMPRAVENTA Y ALQUILER DE MAQUINAS RECREATIVAS,DE APUESTAS Y DE JUEGO DE TODOS LOS TIPOS,COMPRAVENTA,GESTION,EXPLOTACION DE SALONES RECREATIVOS,DE JUEGO,BINGOS,ETC
Capital Suscrito:120.000,00 Euros
Desembolsado:120.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44712 , F 11, S 8, H B 464189, I/A 1 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-08