INTERCONSULT FISCAL Y LEGAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santiago Zabala, 4
Código Postal 48930
Municipio Getxo
Provincia Bizkaia
Razón Social INTERCONSULT FISCAL Y LEGAL SL
CIF B48287304
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Página Web www.ficonsult.com
Nombres Anteriores
- FICONSULT SA
- FICONSULT SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lanza Molet Francisco Javier
VINCULACIONES DE INTERCONSULT FISCAL Y LEGAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERCONSULT FISCAL Y LEGAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gago Escobar Maria Begoña | Apoderado | 23/05/2019 | 09/01/2023 |
Lanza Molet Francisco Javier | Liquidador | 09/01/2023 | 09/01/2023 |
Lanza Molet Francisco Javier | Administrador Unico | 28/07/2009 | 09/01/2023 |
Lanza Molet Francisco Javier | Socio Unico | 23/05/2019 | 09/01/2023 |
Asla Garcia Maria Cristina | Apoderado | 23/05/2019 | |
Axpe Amezaga Maria Angeles | Apoderado | 23/05/2019 | |
Lanza Garcia Marino | Apoderado | 23/05/2019 | |
Lanza Garcia Teresa | Apoderado | 23/05/2019 | |
Muñoz Varela Estibaliz | Apoderado | 03/08/2011 |
ACTOS BORME DE INTERCONSULT FISCAL Y LEGAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 202, S 8, H BI 2645,A , I/ 23 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 202, S 8, H BI 2645,A , I/ 23 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 202, S 8, H BI 2645,A , I/ 23 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 202, S 8, H BI 2645,A , I/ 23 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 201, S 8, H BI 2645,A , I/ 22 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 198, S 8, H BI 2645,A , I/ 21 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-48
- C/ SANTIAGO ZABALA 4 2º - IZQUIERDA (GETXO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 198, S 8, H BI 2645,A , I/ 20 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 198, S 8, H BI 2645,A , I/ 20 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-48
Empresa: FICONSULT SL
- INTERCONSULT FISCAL Y LEGAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 198, S 8, H BI 2645,A , I/ 19 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-48
Empresa: FICONSULT SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-48