INTERACTIVE ZENITHOPTIMEDIA GROUP SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 95
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INTERACTIVE ZENITHOPTIMEDIA GROUP SA
CIF A82621350
Actividad Agencias de publicidad
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario ZENITH MEDIA SL
Auditor MAZARS AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INTERACTIVE ZENITHOPTIMEDIA GROUP SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERACTIVE ZENITHOPTIMEDIA GROUP SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cerrillo Arias Patricia | Secretario No Consejero | 31/08/2009 | 11/01/2010 |
FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | Auditor | 12/02/2009 | 11/01/2010 |
Mandale Christopher John Richard | Consejero | 20/02/2009 | 11/01/2010 |
MAZARS AUDITORES SL | Auditor | 29/09/2009 | 11/01/2010 |
ZENITH MEDIA SL | Socio Unico | 23/02/2009 | 11/01/2010 |
Sanchez Montalban Jose | Vicesecretario No Consejero | 20/02/2009 | 31/08/2009 |
Urbano Jimenez Francisco Javier | Secretario No Consejero | 20/02/2009 | 31/08/2009 |
Martinez Iglesias Francisco | Secretario No Consejero | 20/02/2009 | |
Perez Calvo Mariola | Vicesecret. | 20/02/2009 |
ACTOS BORME DE INTERACTIVE ZENITHOPTIMEDIA GROUP SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19877 , F 200, S 8, H M 255858, I/A 22 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19877 , F 200, S 8, H M 255858, I/A 22 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-212-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19877 , F 200, S 8, H M 255858, I/A 21 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19877 , F 199, S 8, H M 255858, I/A 20 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-28
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19877 , F 199, S 8, H M 255858, I/A 20 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19877 , F 199, S 8, H M 255858, I/A 19 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-28
Consejero
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19877 , F 199, S 8, H M 255858, I/A 18 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-28
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19877 , F 199, S 8, H M 255858, I/A 18 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19877 , F 199, S 8, H M 255858, I/A 17 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-28