INTERACTIV4 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orellana, 5
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTERACTIV4 SL
CIF B86038726
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 16/09/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único WE ARE MARKETING SL
Propietario WE ARE MARKETING SL
VINCULACIONES DE INTERACTIV4 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERACTIV4 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Riesco Martin Emilio Ignacio | Apoderado Solidario | 31/10/2022 | 21/02/2023 |
Sogues Borras Juan Jose | Representante | 28/06/2022 | 21/02/2023 |
WE ARE MARKETING SL | Administrador Unico | 28/06/2022 | 21/02/2023 |
WE ARE MARKETING SL | Socio Unico | 29/06/2022 | 21/02/2023 |
Alcantara Casteleiro Juan Antonio | Secretario | 16/07/2014 | 28/06/2022 |
Alcantara Casteleiro Juan Antonio | Consejero | 16/07/2014 | 28/06/2022 |
Perez Meana Fernando | Consejero | 05/10/2020 | 28/06/2022 |
Riesco Martin Emilio Ignacio | Presidente | 16/07/2014 | 28/06/2022 |
Riesco Martin Emilio Ignacio | Consejero Delegado | 16/07/2014 | 28/06/2022 |
Riesco Martin Emilio Ignacio | Consejero | 16/07/2014 | 28/06/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INTERACTIV4 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28131 , F 35, S 8, H M 506775, I/A 13 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28131 , F 35, S 8, H M 506775, I/A 13 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28131 , F 32, S 8, H M 506775, I/A 12 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28131 , F 32, S 8, H M 506775, I/A 11 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28
- C/ ORELLANA, 5. (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28131 , F 32, S 8, H M 506775, I/A 10 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28131 , F 32, S 8, H M 506775, I/A 10 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28131 , F 32, S 8, H M 506775, I/A 10 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28131 , F 32, S 8, H M 506775, I/A 10 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28131 , F 31, S 8, H M 506775, I/A 9 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28131 , F 31, S 8, H M 506775, I/A 9 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28