INTERACCION SERVICIOS PARA LA INTERNACIONALIZACION AIE - EXTINGUIDA
Dirección social PQUE TECNOLOGICO DE BIZKAIA - EDIFICIO 804
Municipio Derio
Provincia Bizkaia
Razón Social INTERACCION SERVICIOS PARA LA INTERNACIONALIZACION AIE
CIF V95759650
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 14/03/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INTERACCION SERVICIOS PARA LA INTERNACIONALIZACION AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERACCION SERVICIOS PARA LA INTERNACIONALIZACION AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Zabaleta Ignacio | Administrador Mancomunado | 02/07/2014 | 06/10/2022 |
Fernandez Zabaleta Ignacio | Liquidador Mancomunado | 06/10/2022 | 06/10/2022 |
Hernandez Iturbe Maitane | Administrador Mancomunado | 21/01/2020 | 06/10/2022 |
Hernandez Iturbe Maitane | Liquidador Mancomunado | 06/10/2022 | 06/10/2022 |
Letona Aramburu Mikel | Administrador Mancomunado | 02/07/2014 | 06/10/2022 |
Letona Aramburu Mikel | Liquidador Mancomunado | 06/10/2022 | 06/10/2022 |
Zorriqueta Marchal Ana | Apoderado | 15/09/2014 | 06/10/2022 |
Zorriqueta Marchal Unai | Administrador Mancomunado | 02/07/2014 | 21/01/2020 |
ACTOS BORME DE INTERACCION SERVICIOS PARA LA INTERNACIONALIZACION AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5473 , F 4, S 8, H BI 64566, I/A 4 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5473 , F 4, S 8, H BI 64566, I/A 4 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-48
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5473 , F 4, S 8, H BI 64566, I/A 4 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-48
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5473 , F 4, S 8, H BI 64566, I/A 4 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5473 , F 4, S 8, H BI 64566, I/A 3 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5473 , F 4, S 8, H BI 64566, I/A 3 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5473 , F 3, S 8, H BI 64566, I/A 2 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5473 , F 1, S 8, H BI 64566, I/A 1 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-48
Dirección:PQUE TECNOLOGICO DE BIZKAIA - EDIFICIO 804 (DERIO)
Comienzo de operaciones:14/03/14
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA INTERNACIONALIZACION O EXPORTACION DE LAS EMPRESAS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE NUEVA CREACION..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5473 , F 1, S 8, H BI 64566, I/A 1 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-48