INTER MOP SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social INTER MOP SL
CIF B60244381
Capital Social 3094.28 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Página Web www.intermop.es
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor Mestre Jeremias Jose
VINCULACIONES DE INTER MOP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTER MOP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baques Cid Salvador | Apoderado | 16/06/2009 | 25/04/2017 |
Dugo De Coca Jose Felix | Apoderado | 16/06/2009 | 25/04/2017 |
Ferre Lamarca Francisco Javier | Apoderado | 16/06/2009 | 25/04/2017 |
Ferrer Roglan Salvador | Apoderado | 16/06/2009 | 25/04/2017 |
Mestre Jeremias Jose | Auditor | 16/04/2009 | 25/04/2017 |
Ortega Navarro Jose Antonio | Apoderado | 16/06/2009 | 25/04/2017 |
Rius Alonso Pere | Administrador Concursal | 05/07/2012 | 25/04/2017 |
Baques Cid Salvador | Presidente | 16/06/2009 | 05/07/2012 |
Baques Cid Salvador | Consejero | 16/06/2009 | 05/07/2012 |
Baques Cid Salvador | REPR.143 RRM | 16/06/2009 | 05/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INTER MOP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42164 , F 202, S 8, H B 97121, I/A 13 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 377/2012, AUTO FIRME DE FECHA 21/02/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42164 , F 202, S 8, H B 97121, I/A 13 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42164 , F 202, S 8, H B 97121, I/A 13 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 377/2012, AUTO FIRME DE FECHA 11/03/2013, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42164 , F 202, S 8, H B 97121, I/A 12 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42164 , F 201, S 8, H B 97121, I/A 11 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 377/2012, AUTO FIRME DE FECHA 22/05/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42164 , F 201, S 8, H B 97121, I/A 11 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42164 , F 201, S 8, H B 97121, I/A 11 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42164 , F 201, S 8, H B 97121, I/A 11 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
Capital Anterior: | 2.829,40 | Euros |
Aumento de capital: | 264,88 | Euros |
Capital Actual: | 3.094,28 | Euros |
Porcentaje: | 9,36 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26038 , F 149, S 8, H B 97121, I/A 10 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-08