INTER-FINCAS 2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Violonchelista Miguel Angel Clares, 52
Código Postal 30007
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social INTER-FINCAS 2000 SL
CIF B73152126
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INTER-FINCAS 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTER-FINCAS 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Gutierrez Reyes | Liquidador Mancomunado | 20/03/2017 | 29/05/2024 |
Maria Gutierrez Reyes | Liquidador Mancomunado | 20/03/2017 | 29/05/2024 |
Antonio Gutierrez Reyes | Administrador Mancomunado | 11/12/2013 | 20/03/2017 |
Maria Gutierrez Reyes | Administrador Mancomunado | 11/12/2013 | 11/02/2015 |
Antonio Guiterrez Reyes | Administrador Unico | 11/12/2013 |
ACTOS BORME DE INTER-FINCAS 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 39058, I/A 7 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 39058, I/A 7 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 102, S 8, H MU 39058, I/A 5 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-30
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 102, S 8, H MU 39058, I/A 5 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 102, S 8, H MU 39058, I/A 5 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 102, S 8, H MU 39058, I/A 4 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 102, S 8, H MU 39058, I/A 3 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 102, S 8, H MU 39058, I/A 3 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 102, S 8, H MU 39058, I/A 3 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-30