INTER ELECTRICA INDUSTRIAL SA - EXTINGUIDA
Provincia Burgos
Razón Social INTER ELECTRICA INDUSTRIAL SA
CIF A09097130
Capital Social 252485.64 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INTER ELECTRICA INDUSTRIAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTER ELECTRICA INDUSTRIAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ventura Crespo Antonio Maria | Administrador Concursal | 18/04/2013 | 25/10/2016 |
Garcia Del Pino Juan Carlos | Administrador Unico | 24/11/2011 | 25/07/2013 |
Ausin Heras Alicia | Administrador Solidario | 24/11/2011 | |
Garcia Del Pino Juan Carlos | Administrador Solidario | 24/11/2011 |
ACTOS BORME DE INTER ELECTRICA INDUSTRIAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 450, F 177, S 8, H BU 1481, I/A 16 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INTER ELECTRICA INDUSTRIAL SA
Nif:A09097130
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Ventura Crespo Antonio Maria
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:01/02/2013
Número Procedimiento Concursal:252/2012
Datos Registrales:
Tomo:
659
Libro:
450
Folio:
177
Hoja:
8-1481
Inscripción:
16
Fecha Inscripción25/10/2016
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 450, F 177, S 8, H BU 1481, I/A 16 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INTER ELECTRICA INDUSTRIAL SA
Nif:A09097130
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:21/09/2016
Número Procedimiento Concursal:252/2012
Datos Registrales:
Tomo:
659
Libro:
450
Folio:
177
Hoja:
8-1481
Inscripción:
16
Fecha Inscripción25/10/2016
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 450, F 177, S 8, H BU 1481, I/A 16 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INTER ELECTRICA INDUSTRIAL SA
Nif:A09097130
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:21/09/2016
Número Procedimiento Concursal:252/2012
Datos Registrales:
Tomo:
659
Libro:
450
Folio:
177
Hoja:
8-1481
Inscripción:
16
Fecha Inscripción25/10/2016
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 450, F 177, S 8, H BU 1481, I/A 16 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-09
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 450, F 176, S 8, H BU 1481, I/A 15 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INTER ELECTRICA INDUSTRIAL SA
Nif:A09097130
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:26/02/2013
Número Procedimiento Concursal:252/2012
Datos Registrales:
Tomo:
659
Libro:
450
Folio:
176
Hoja:
8-1481
Inscripción:
15
Fecha Inscripción25/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 450, F 176, S 8, H BU 1481, I/A 15 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 450, F 176, S 8, H BU 1481, I/A 15 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INTER ELECTRICA INDUSTRIAL SA
Nif:A09097130
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ventura Crespo Antonio Maria
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:01/02/2013
Número Procedimiento Concursal:252/2012
Datos Registrales:
Tomo:
659
Libro:
450
Folio:
176
Hoja:
8-1481
Inscripción:
14
Fecha Inscripción18/04/2013
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 450, F 176, S 8, H BU 1481, I/A 14 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INTER ELECTRICA INDUSTRIAL SA
Nif:A09097130
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:01/02/2013
Número Procedimiento Concursal:252/2012
Datos Registrales:
Tomo:
659
Libro:
450
Folio:
176
Hoja:
8-1481
Inscripción:
14
Fecha Inscripción18/04/2013
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 450, F 176, S 8, H BU 1481, I/A 14 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INTER ELECTRICA INDUSTRIAL SA
Nif:A09097130
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:01/02/2013
Número Procedimiento Concursal:252/2012
Datos Registrales:
Tomo:
659
Libro:
450
Folio:
176
Hoja:
8-1481
Inscripción:
14
Fecha Inscripción18/04/2013
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 450, F 176, S 8, H BU 1481, I/A 14 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-09