INTER ARO SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CEPS, PARCELA 13 - NAVE 10, APARTADO DE CORREO
Municipio Calonge i Sant Antoni
Provincia Girona
Razón Social INTER ARO SL
CIF B17710823
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- INTER ARO SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Emile Jose Jules Fontanils Clos
Propietario EMIJEPS HOLDING SL
VINCULACIONES DE INTER ARO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTER ARO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominique Herrerias | Consejero | 02/03/2011 | 10/11/2011 |
EMIJEPS HOLDING SL | Socio Unico | 13/07/2011 | 10/11/2011 |
Emile Jose Jules Fontanils Clos | Presidente | 02/03/2011 | 10/11/2011 |
Emile Jose Jules Fontanils Clos | Consejero Delegado | 02/03/2011 | 10/11/2011 |
Emile Jose Jules Fontanils Clos | Consejero | 02/03/2011 | 10/11/2011 |
Florence Herrerias | Secretario | 02/03/2011 | 10/11/2011 |
Florence Herrerias | Consejero | 02/03/2011 | 10/11/2011 |
Jose Laurent Pierre Fontanils | Apoderado | 02/03/2011 | |
Vincent De Smedt | Consejero | 02/03/2011 |
ACTOS BORME DE INTER ARO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813 , F 223, S 8, H GI 30080, I/A 11 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813 , F 223, S 8, H GI 30080, I/A 11 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813 , F 223, S 8, H GI 30080, I/A 10 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-17
Empresa: INTER ARO SA
- La duración del cargo de miembro de organización pasa a tener una duración indefinida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813 , F 220, S 8, H GI 30080, I/A 9 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-17
Empresa: INTER ARO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813 , F 220, S 8, H GI 30080, I/A 9 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-17
Empresa: INTER ARO SA
- Denominación y forma adoptada: INTER ARO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813 , F 220, S 8, H GI 30080, I/A 9 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-17
Empresa: INTER ARO SA
- ARTICULO 28º.- Para ser administrador no será necesario seraccionista. Serán nombrados por la Junta General por plazo de SEIS años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos por periodos de igual duración. No podran ser administradores quienes se hallen incursos en causa legal de incapacidad o
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813 , F 220, S 8, H GI 30080, I/A 8 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-17
Empresa: INTER ARO SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813 , F 220, S 8, H GI 30080, I/A 8 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-17
Empresa: INTER ARO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813 , F 220, S 8, H GI 30080, I/A 8 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-17