INTEMAC AUDIT SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mario Roso de Luna, 29
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INTEMAC AUDIT SA
CIF A79996526
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Página Web www.intemac.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INTEMAC AUDIT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTEMAC AUDIT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calavera Vaya Jose | Secretario | 25/09/2019 | |
Instituto Tecnico De Materiales Y Construcciones S | Administrador Unico | 30/01/2015 | 25/09/2019 |
Ley Urzaiz Jorge | Representante | 30/01/2015 | 25/09/2019 |
Blanco Garcia Fernando | Consejero | 30/01/2015 | |
Calavera Ruiz Jose | Consejero Delegado Solidario | 30/01/2015 | |
Calavera Ruiz Jose | Presidente | 30/01/2015 | |
Calavera Ruiz Jose | Consejero | 30/01/2015 | |
Cortes Breton Juan | Consejero | 30/01/2015 | |
Gonzalez Valle Enrique | Consejero Delegado Solidario | 30/01/2015 | |
Gonzalez Valle Enrique | Vicepresidente | 30/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INTEMAC AUDIT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124 , F 210, S 8, H M 12062, I/A 15 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124 , F 210, S 8, H M 12062, I/A 15 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-28
Administrador Unico
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124 , F 210, S 8, H M 12062, I/A 15 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124 , F 100, S 8, H M 12062, I/A 14 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124 , F 100, S 8, H M 12062, I/A 14 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124 , F 100, S 8, H M 12062, I/A 14 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-41-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-241-28