INTELLIGENCE GLOBAL SOFTWARE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Albufera, 319
Código Postal 28031
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTELLIGENCE GLOBAL SOFTWARE SL
CIF B85357101
Actividad Actividades de los centros de llamadas
Fecha de Constitución 31/01/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario COVISIAN ESPAÑA SL
VINCULACIONES DE INTELLIGENCE GLOBAL SOFTWARE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTELLIGENCE GLOBAL SOFTWARE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COVISIAN ESPAÑA SL | Socio Unico | 29/07/2013 | 17/01/2020 |
De La Carrera Leones Raquel | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2019 | 17/01/2020 |
Garcia Martin Ana Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2019 | 17/01/2020 |
Lopez Perez Cesar Vicente | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2019 | 17/01/2020 |
Lopez Rojo Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2019 | 17/01/2020 |
Nuñez De La Peña Paula | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2019 | 17/01/2020 |
Perez Rosales Julio Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2019 | 17/01/2020 |
Ruiz Medranda Francisco | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2019 | 17/01/2020 |
Vazquez Peregrina Roberto | Liquidador | 17/01/2020 | 17/01/2020 |
Vazquez Peregrina Roberto | Administrador Unico | 10/06/2019 | 17/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INTELLIGENCE GLOBAL SOFTWARE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25295 , F 225, S 8, H M 455489, I/A 13 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25295 , F 225, S 8, H M 455489, I/A 13 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25295 , F 225, S 8, H M 455489, I/A 13 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25295 , F 225, S 8, H M 455489, I/A 13 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25295 , F 222, S 8, H M 455489, I/A 12 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25295 , F 222, S 8, H M 455489, I/A 12 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25295 , F 221, S 8, H M 455489, I/A 11 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25295 , F 221, S 8, H M 455489, I/A 11 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25295 , F 118, S 8, H M 455489, I/A 10 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28
- La actividad de telemarketing, desarrollada a través de la red telefónica o cualquier otro medio telemático dirigido a la promoción, difusión y venta de todo tipo de servicios y productos, gestionando las relaciones con los clientes eri cada una de estas fases, prestando fuerzas alternativas de vent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25295 , F 117, S 8, H M 455489, I/A 9 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28