INTELIGENCIA TECNOLOGICA CONOCIMIENTO E INNOVACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Das Oblatas, 18
Código Postal 15705
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTELIGENCIA TECNOLOGICA CONOCIMIENTO E INNOVACION SL
CIF B70259577
Capital Social 3025.0 Euros
Fecha de Constitución 08/07/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INTELIGENCIA TECNOLOGICA CONOCIMIENTO E INNOVACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTELIGENCIA TECNOLOGICA CONOCIMIENTO E INNOVACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferro Picon Ignacio | Administrador Solidario | 11/08/2010 | 04/11/2013 |
Gonzalez Seoane Antonio | Liquidador | 04/11/2013 | 04/11/2013 |
Gonzalez Seoane Antonio | Administrador Solidario | 11/08/2010 | 04/11/2013 |
Zamora Ramos Manuel | Administrador Solidario | 11/08/2010 | 04/11/2013 |
Sacristan Gomez Alejandro | Administrador Solidario | 11/08/2010 | 01/12/2011 |
Martinez Francisco Brais | Administrador Solidario | 11/08/2010 | 04/04/2011 |
ACTOS BORME DE INTELIGENCIA TECNOLOGICA CONOCIMIENTO E INNOVACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 97, S 8, H SC 45119, I/A 4 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 97, S 8, H SC 45119, I/A 4 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 97, S 8, H SC 45119, I/A 4 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 97, S 8, H SC 45119, I/A 4 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-15
- C/ RUA OBLATAS 18 1 7 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 96, S 8, H SC 45119, I/A 3 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 4.- DOMICILIO SOCIAL.- Se fija en el Municipio de Santiago de Compostela -A Coruña-, rúa Oblatas, 18-1 , número 7. C.P.: 15705. El órgano de administración, podrá crear, suprimir y trasladar sucursales, agencias o delegaciones en cualquier punto del territorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 96, S 8, H SC 45119, I/A 3 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 96, S 8, H SC 45119, I/A 3 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 96, S 8, H SC 45119, I/A 3 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 96, S 8, H SC 45119, I/A 2 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-15