INTEINET DESARROLLOS INFORMATICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mayor, 35
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social INTEINET DESARROLLOS INFORMATICOS SL
CIF B02502532
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 29/04/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INTEINET DESARROLLOS INFORMATICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTEINET DESARROLLOS INFORMATICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Gomez Marta | Administrador Solidario | 10/05/2010 | 21/07/2015 |
Gomez Gonzalez Juana Maria | Administrador Solidario | 10/05/2010 | 21/07/2015 |
ACTOS BORME DE INTEINET DESARROLLOS INFORMATICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895, L 659, F 194, S 8, H AB 21377, I/A 2 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-02
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INTEINET DESARROLLOS INFORMATICOS SL
Nif:B02502532
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:DE PRIMERA INSTANCIA Y MERCANTIL DE ALBACETE
Número:3
Juez / Ponente:MARTINEZ CUENCA, EVA
Fecha de Resolución:13/05/2015
Número Procedimiento Concursal:404/2015
Datos Registrales:
Tomo:
895
Libro:
659
Folio:
194
Hoja:
8-21377
Inscripción:
2
Fecha Inscripción21/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Albacete
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895, L 659, F 194, S 8, H AB 21377, I/A 2 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-02
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INTEINET DESARROLLOS INFORMATICOS SL
Nif:B02502532
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE PRIMERA INSTANCIA Y MERCANTIL DE ALBACETE
Número:3
Juez / Ponente:MARTINEZ CUENCA, EVA
Fecha de Resolución:13/05/2015
Número Procedimiento Concursal:404/2015
Datos Registrales:
Tomo:
895
Libro:
659
Folio:
194
Hoja:
8-21377
Inscripción:
2
Fecha Inscripción21/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Albacete
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895, L 659, F 194, S 8, H AB 21377, I/A 2 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895, L 659, F 194, S 8, H AB 21377, I/A 2 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-175-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895, L 659, F 192, S 8, H AB 21377, I/A 1 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-02
Dirección:C/ MAYOR 35 5 H (ALBACETE)
Comienzo de operaciones:29/04/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:La elaboración de páginas web. El desarrollo de aplicaciones informáticas.La gestión y emisión de boletines electrónicos y e-mailing. Hosting o alojamiento de páginas web. Registro de dominios de Internet. Explotación de comercio electrónico. Creación de logotipos, identidad corporativa y otras cam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895, L 659, F 192, S 8, H AB 21377, I/A 1 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-02