INTEGRALCOM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 94
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTEGRALCOM SL
CIF B82549676
Capital Social 41100.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Órgano Administración Administrador único
Propietario Vilar Fuentes Eduardo Jose
VINCULACIONES DE INTEGRALCOM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTEGRALCOM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aya Ramos Leire | Apoderado Solidario | 18/01/2017 | 19/01/2017 |
Ocaña Lopez Marta | Apoderado Solidario | 18/01/2017 | 19/01/2017 |
Ponce De Leon Cuñat Almudena | Apoderado Solidario | 18/01/2017 | 19/01/2017 |
Rivero Mena Samuel | Apoderado Solidario | 18/01/2017 | 19/01/2017 |
Salvo Puebla Ines | Apoderado Solidario | 18/01/2017 | 19/01/2017 |
Sanchez Sanguino Jorge | Apoderado Solidario | 18/01/2017 | 19/01/2017 |
Vilar Fuentes Eduardo Jose | Administrador Unico | 09/10/2014 | 19/01/2017 |
Vilar Fuentes Eduardo Jose | Socio Unico | 19/01/2017 | 19/01/2017 |
Vilar Fuentes Eduardo Jose | Liquidador | 19/01/2017 | 19/01/2017 |
Galera Bretones Miguel Angel | Administrador Unico | 03/12/2012 | 09/10/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INTEGRALCOM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 64, S 8, H M 253662, I/A 18 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 64, S 8, H M 253662, I/A 18 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 64, S 8, H M 253662, I/A 18 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 64, S 8, H M 253662, I/A 18 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 63, S 8, H M 253662, I/A 18 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 62, S 8, H M 253662, I/A 17 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
- C/ VELAZQUEZ 94 - 4º DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 62, S 8, H M 253662, I/A 16 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 62, S 8, H M 253662, I/A 16 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 62, S 8, H M 253662, I/A 16 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 61, S 8, H M 253662, I/A 15 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28