INTEGRAL PMI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Crril Guetara, 30
Código Postal 29004
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social INTEGRAL PMI SL
CIF B92249572
Actividad Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
Órgano Administración Administrador único
Propietario Guerrero Gonzalez Francisco
VINCULACIONES DE INTEGRAL PMI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTEGRAL PMI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guerrero Gomez Jesus | Apoderado | 13/01/2022 | |
Guerrero Gomez Maria Victoria | Administrador Unico | 29/01/2013 | 13/01/2022 |
Guerrero Gomez Maria Victoria | Liquidador | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
Guerrero Gonzalez Francisco | Apoderado | 29/01/2013 | 13/01/2022 |
Guerrero Gonzalez Francisco | Socio Unico | 29/01/2013 | 13/01/2022 |
Guerrero Gonzalez Francisco | Socio único | 13/01/2022 | |
Guerrero Gonzalez Francisco | Administrador Unico | 29/01/2013 |
ACTOS BORME DE INTEGRAL PMI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2809, L 1722, F 170, S 8, H MA 49498, I/A 9 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2809, L 1722, F 170, S 8, H MA 49498, I/A 9 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2809, L 1722, F 170, S 8, H MA 49498, I/A 9 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2809, L 1722, F 170, S 8, H MA 49498, I/A 9 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2809, L 1722, F 170, S 8, H MA 49498, I/A 9 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2809, L 1722, F 169, S 8, H MA 49498, I/A 8 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2809, L 1722, F 169, S 8, H MA 49498, I/A 7 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2809, L 1722, F 169, S 8, H MA 49498, I/A 7 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2809, L 1722, F 169, S 8, H MA 49498, I/A 6 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-165-29