INTEGRAL MANAGEMENT OF SCIENTIFIC INFORMATION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jorge Juan, 131
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTEGRAL MANAGEMENT OF SCIENTIFIC INFORMATION SL
CIF B86660453
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 05/02/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INTEGRAL MANAGEMENT OF SCIENTIFIC INFORMATION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTEGRAL MANAGEMENT OF SCIENTIFIC INFORMATION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Garcia Marta | Administrador Solidario | 20/09/2013 | 06/02/2017 |
Diaz Garcia Marta | Liquidador Solidario | 06/02/2017 | 06/02/2017 |
Jarillo Pizarro Alicia | Administrador Solidario | 06/02/2017 | |
Jarillo Pizarro Alicia | Liquidador Solidario | 06/02/2017 | 06/02/2017 |
Jarrillo Pizarro Alicia | Administrador Solidario | 20/09/2013 | 06/02/2017 |
Diaz Garcia Marta | Administrador Mancomunado | 25/02/2013 | 20/09/2013 |
Jarillo Pizarro Alicia | Administrador Mancomunado | 25/02/2013 | 20/09/2013 |
Perez Garcia Cristina | Administrador Mancomunado | 25/02/2013 | 20/09/2013 |
ACTOS BORME DE INTEGRAL MANAGEMENT OF SCIENTIFIC INFORMATION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30628 , F 205, S 8, H M 551246, I/A 3 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30628 , F 205, S 8, H M 551246, I/A 3 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30628 , F 205, S 8, H M 551246, I/A 3 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30628 , F 205, S 8, H M 551246, I/A 3 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30628 , F 205, S 8, H M 551246, I/A 2 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30628 , F 205, S 8, H M 551246, I/A 2 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30628 , F 205, S 8, H M 551246, I/A 2 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30628 , F 203, S 8, H M 551246, I/A 1 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-28
Dirección:C/ JORGE JUAN 131, 7º IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:05/02/13
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tendrá por objeto la intermediación en la prestación de servicios profesionales en el marco científico y sanitario. El asesoramiento y gestión de documentación científica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30628 , F 203, S 8, H M 551246, I/A 1 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-28