INTEGRAL DE CASETAS DE FERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Palmito, 15
Código Postal 41700
Municipio Dos Hermanas
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTEGRAL DE CASETAS DE FERIA SL
CIF B90106543
Capital Social 5000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/12/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INTEGRAL DE CASETAS DE FERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTEGRAL DE CASETAS DE FERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallardo Reyes Angel Miguel | Administrador Unico | 14/01/2014 | 07/02/2017 |
Gallardo Reyes Jose Ramon | Apoderado | 17/09/2014 | 07/02/2017 |
ACTOS BORME DE INTEGRAL DE CASETAS DE FERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795 , F 23, S 8, H SE 99712, I/A 3 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INTEGRAL DE CASETAS DE FERIA SL
Nif:B90106543
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCNATIL Nº 1 DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:EDUARDO GOMEZ LOPEZ
Parte Dispositiva:
PRACTICADA INSCRIPCION DE DECLARACION DE CONCURSO Y SIMULTANEA CONCLUSION por insuficiencia de su masa activa
Fecha de Resolución:29/09/2015
Número Procedimiento Concursal:1813/2015
Datos Registrales:
Tomo:
5795
Libro:
0
Folio:
23
Hoja:
8-99712
Inscripción:
3
Fecha Inscripción07/02/2017
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795 , F 23, S 8, H SE 99712, I/A 3 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INTEGRAL DE CASETAS DE FERIA SL
Nif:B90106543
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCNATIL Nº 1 DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:EDUARDO GOMEZ LOPEZ
Parte Dispositiva:
PRACTICADA INSCRIPCION DE CONCLUSIION DEL CONCURSO EXTINCION Y CANCELACION DE TODOS LOS ASIENTOS
Fecha de Resolución:29/09/2015
Número Procedimiento Concursal:1813/2015
Datos Registrales:
Tomo:
5795
Libro:
0
Folio:
23
Hoja:
8-99712
Inscripción:
3
Fecha Inscripción07/02/2017
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795 , F 23, S 8, H SE 99712, I/A 3 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795 , F 23, S 8, H SE 99712, I/A 3 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795 , F 23, S 8, H SE 99712, I/A 3 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795 , F 22, S 8, H SE 99712, I/A 2 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795 , F 20, S 8, H SE 99712, I/A 1 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-41
Dirección:C/ PALMITO 15 - POLIGONO INDUSTRIAL LA PALMERA (DOS HERMANAS)
Comienzo de operaciones:05/12/13
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: Montaje e instalaciones de establecimientos de hosteleria, explotación de servicios de hosteleria y ocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795 , F 20, S 8, H SE 99712, I/A 1 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-41