INTEGRACION SANITARIA BALEAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SANTIAGO ROSSIÑOL 9
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social INTEGRACION SANITARIA BALEAR SL
CIF B57916371
Capital Social 3.356178E7 Euros
Actividad Actividades hospitalarias
Fecha de Constitución 14/05/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INTEGRACION SANITARIA BALEAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTEGRACION SANITARIA BALEAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anguera Puigserver Alberto Guillermo | Apoderado Solidario | 03/08/2021 | 23/02/2022 |
Antich Salas Magin | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/11/2019 | 23/02/2022 |
Buades Feliu Joan | Secretario | 30/07/2015 | 23/02/2022 |
Chiong Holguin Pamela Lucia | Apoderado Solidario | 03/08/2021 | 23/02/2022 |
Ciria Suarez Hector | Consejero | 24/06/2015 | 23/02/2022 |
Ciria Suarez Hector | Presidente | 08/07/2021 | 23/02/2022 |
Fernandez Rodriguez Maria Eugenia | Apoderado Solidario | 25/05/2021 | 23/02/2022 |
Gonzalez Acebes Juan Carlos | Consejero | 24/06/2015 | 23/02/2022 |
Gonzalez Acebes Juan Carlos | Vicepresidente | 08/07/2021 | 23/02/2022 |
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL | Socio Unico | 08/07/2021 | 23/02/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INTEGRACION SANITARIA BALEAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 161, S 8, H PM 76590, I/A 27 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 161, S 8, H PM 76590, I/A 27 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 161, S 8, H PM 76590, I/A 27 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-07
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 161, S 8, H PM 76590, I/A 27 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 161, S 8, H PM 76590, I/A 27 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-07
- De acuerdo con el Aº 231, 2 del RRM, se hace constar la inexistencia de obstáculos para la inscripción de la absorción de la Sociedad por fusión, en unión de otras cuatro Sociedades, por su socio único, "IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL", del R.M. Madrid, quedando cerrada su hora registral 6 meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 161, S 8, H PM 76590, I/ANOTMA 2 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 161, S 8, H PM 76590, I/A 26 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-07
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 160, S 8, H PM 76590, I/A 23 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 160, S 8, H PM 76590, I/A 25 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 160, S 8, H PM 76590, I/A 24 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-07