INTECOL OBRAS Y CARTOGRAFIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Esteban de Gormaz, 9
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INTECOL OBRAS Y CARTOGRAFIA SL
CIF B84867571
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 19/10/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INTECOL OBRAS Y CARTOGRAFIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTECOL OBRAS Y CARTOGRAFIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Jarabo Carlos Gustavo | Administrador Unico | 05/11/2012 | 20/02/2019 |
Garcia Jarabo Carlos Gustavo | Liquidador | 20/02/2019 | 20/02/2019 |
Garcia Garcia Luis | Administrador Unico | 24/03/2009 | 05/11/2012 |
Garcia Jarabo Carlos Gustavo | Administrador Unico | 24/03/2009 |
ACTOS BORME DE INTECOL OBRAS Y CARTOGRAFIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23399 , F 114, S 8, H M 419671, I/A 4 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23399 , F 114, S 8, H M 419671, I/A 4 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23399 , F 114, S 8, H M 419671, I/A 4 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23399 , F 114, S 8, H M 419671, I/A 4 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23399 , F 114, S 8, H M 419671, I/A 3 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23399 , F 114, S 8, H M 419671, I/A 3 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-2-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23399 , F 114, S 8, H M 419671, I/A 2 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23399 , F 114, S 8, H M 419671, I/A 2 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-28