INTECO INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Municipio Cartagena
Provincia Murcia
Razón Social INTECO INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES SL
CIF B30657316
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INTECO INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTECO INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Manuela Garcia Rios | Administrador Unico | 18/05/2016 | 09/02/2021 |
Manuela Garcia Rios | Liquidador | 09/02/2021 | 09/02/2021 |
Antonio Martinez Torres | Administrador Unico | 21/12/2012 | 18/05/2016 |
Antonio Martinez Torres | Administrador Mancomunado | 21/12/2012 | |
Martin Rodriguez Marquez | Administrador Mancomunado | 21/12/2012 |
ACTOS BORME DE INTECO INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1006 , F 191, S 8, H MU 234, I/A 8 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1006 , F 191, S 8, H MU 234, I/A 8 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1006 , F 191, S 8, H MU 234, I/A 8 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1006 , F 191, S 8, H MU 234, I/A 8 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1006 , F 191, S 8, H MU 234, I/A 8 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1006 , F 191, S 8, H MU 234, I/A 7 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1006 , F 191, S 8, H MU 234, I/A 7 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1006 , F 191, S 8, H MU 234, I/A 6 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-1-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1006 , F 191, S 8, H MU 234, I/A 6 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-1-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1006 , F 191, S 8, H MU 234, I/A 6 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-1-30