INTECNA SOLUCIONES SL - EXTINGUIDA
Provincia Granada
Razón Social INTECNA SOLUCIONES SL
CIF B18656322
Capital Social 1543670.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único OESIA NETWORKS SL
Propietario OESIA NETWORKS SL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE INTECNA SOLUCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTECNA SOLUCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anton Lazaro Pedro | Apoderado Solidario | 25/10/2011 | 19/03/2012 |
De La Cuesta Ibañez Alicia | Apoderado Solidario | 25/10/2011 | 19/03/2012 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 25/09/2009 | 19/03/2012 |
OESIA NETWORKS SL | Socio Unico | 24/11/2011 | 19/03/2012 |
OESIA NETWORKS SL | Administrador Unico | 28/06/2011 | 19/03/2012 |
Casas Del Rio Sabas | Apoderado | 06/03/2009 | 24/11/2011 |
Casas Del Rio Sabas | Apoderado | 24/11/2011 | |
Gonzalez Calvo Jose Ramon | Director General | 24/11/2011 | |
Gonzalez Calvo Jose Ramon | Apoderado | 24/11/2011 | |
Boserman Dema Enrico | Consejero | 28/06/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INTECNA SOLUCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 147, S 8, H GR 22914, I/AD.Ext (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-18
- Queda cerrada la Hoja número GR-22.914, correspondiente a la Sociedad "INTECNA SOLUCIONES, SOCIEDAD LIMITADA", por período de seis meses, de conformidad con el artículo 231 del RRM, como consecuencia de la Fusión por absorción de dicha Sociedad por la entidad "OESIA NETWORKS, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 147, S 8, H GR 22914, I/AN.Mar 2 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 147, S 8, H GR 22914, I/A 24 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 147, S 8, H GR 22914, I/A 23 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-18
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 147, S 8, H GR 22914, I/A 23 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-216-18
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 201, S 8, H GR 22914, I/A 22 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-18
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 201, S 8, H GR 22914, I/A 21 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 201, S 8, H GR 22914, I/A 21 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-18
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 201, S 8, H GR 22914, I/A 21 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-18