INTA CROP TECHNOLOGY SL
Dirección social Calle Juan Mula, 13
Código Postal 30880
Municipio Águilas
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTA CROP TECHNOLOGY SL
CIF B46472007
Actividad Fabricación de maquinaria agraria y forestal
Nombres Anteriores
- INNOVACIONES TECNICAS AGRICOLAS SL
Órgano Administración Administradores solidarios
ORGANIGRAMA DE INTA CROP TECHNOLOGY SL
VINCULACIONES DE INTA CROP TECHNOLOGY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTA CROP TECHNOLOGY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Antonio Marhuenda Berenguer | Administrador Solidario | 21/10/1998 |
ACTOS BORME DE INTA CROP TECHNOLOGY SL
- C/ LA MUSA 13-1 - POLIGONO INDUSTRIAL EL LABRADOR (AGUILAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 112, S 8, H MU 15206, I/A 10 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-30
Empresa: INNOVACIONES TECNICAS AGRICOLAS SL
- INTA CROP TECHNOLOGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 112, S 8, H MU 15206, I/A 9 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-30
Empresa: INNOVACIONES TECNICAS AGRICOLAS SL
- el asesoramiento técnico y prestación de servicios a través de los oportunos profesionales con los requisitos legales cuando el objeto comprende materias que pueden y deben desempeñarse por colegiados determinados; la gestión, promoción, arrendamiento, adquisición y enajenación de los bienes que con
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 112, S 8, H MU 15206, I/A 8 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-30
Empresa: INNOVACIONES TECNICAS AGRICOLAS SL
- Modificación del apartado 3 del articulo 9 de los estatutossociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 112, S 8, H MU 15206, I/A 8 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-30
Empresa: INNOVACIONES TECNICAS AGRICOLAS SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
Empresa: INNOVACIONES TECNICAS AGRICOLAS SL
- Al publicar la inscripcion 6& se omitio consignar el cese y nuevo nombramiento por plazo indefinido de Don Juan Antonio Marhuenda Berenguer como Administrador solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 110, S 8, H MU 15206, I/A 6 (21/10/1998)
CVE: BORME-A-2011-174-30
Empresa: INNOVACIONES TECNICAS AGRICOLAS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 110, S 8, H MU 15206, I/A 6 (21/10/1998)
CVE: BORME-A-2011-174-30
Empresa: INNOVACIONES TECNICAS AGRICOLAS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 110, S 8, H MU 15206, I/A 6 (21/10/1998)
CVE: BORME-A-2011-174-30
Empresa: INNOVACIONES TECNICAS AGRICOLAS SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-30
Empresa: INNOVACIONES TECNICAS AGRICOLAS SL
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-30